Entreprise : OSSA METAL BOIS - SIREN 811 628 742
Identité
Dénomination
OSSA METAL BOIS
SIREN (siège)
811 628 742
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2015
Date de fin de la personne morale
31/05/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
45 RTE DE MORETTE 74230 THONES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLDRA FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
SOLLIER JEAN-CLAUDE , DANIEL
Nom d'usage
SOLLIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Thônes
Dénomination
GALET-OLDRA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Annecy
Dénomination
TMS SOLLIER JEAN-CLAUDE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
THONES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/05/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/04/2015
Siret
81162874200017
Code APE
4399B - Travaux de montage de structures métalliques
Code APRM
4399BZ - Travaux de montage de structures métalliques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente de structures industrielles et d'habitation à ossature bois et/ou métalliques en kits à monter.
Code APRM
4399BZ - Travaux de montage de structures métalliques
Code APRM
4399BZ - Travaux de montage de structures métalliques
Adresse
45 RTE DE MORETTE
74230 , THONES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/011761
Date d'ajout
27/05/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 27/05/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/011759
Date d'ajout
27/05/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 27/05/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F20/002223
Date d'ajout
03/02/2020
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 22/01/2020 disant que pour tous les mandats dont la SELARL MJ ALPES est titulaire, Maître Caroline JAL sera désormais la seule associée pour représenter cette société
Numéro d'observation
F19/010991
Date d'ajout
09/07/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 09/07/2019 décidant de ne plus faire application à la procédure ouverte à l'encontre de La société OSSA METAL BOIS des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L.644-1 à L.644-6 du Code de commerce.
Numéro d'observation
F18/011085
Date d'ajout
30/08/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 29/08/2018 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée. Organes de la procédure: Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ ALPES (prise en les personnes de Maître Jean BLANCHARD et Maître Caroline JAL) 20 boulevard du Lycée 74000 Annecy . Date de cessation des paiements : 15/03/2018
Numéro d'observation
F16/011369
Date d'ajout
11/10/2016
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 15/06/2016.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).