Entreprise : ENZO'S CORP - SIREN 811 511 757
Identité
Dénomination
ENZO'S CORP
SIREN (siège)
811 511 757
Date d'immatriculation au RNE
03/06/2015
Date de fin de la personne morale
02/06/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
2 RUE NIELS BOHR 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EYSSAUTIER JEAN , MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
KOUACHE SLIM
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Marles en Brie
Dénomination
HUBERT AMENC AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/10/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/04/2015
Siret
81151175700015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de tous intérêts et participations par tous moyens apports souscriptions achat d'action d'obligations et de tous droits sociaux étude assistance conseil en matière de gestion et d'organisation administrative financière ou commerciale activités de représentation commissions courtage
Adresse
2 RUE 2 rue Niels Bohr
77400 , Saint-Thibault-des-Vignes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
02/10/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 01/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
09/01/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé, en date du 09/01/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2017J5, date de cessation des paiements le 01/11/2016, et a désigné Monsieur Edouard ROZENBAUM : Juge Commissaire, liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).