Entreprise : MBAD - SIREN 811 434 547
Identité
(Entreprise radiée le 18/03/2019)
Dénomination
MBAD
SIREN (siège)
811 434 547
Date d'immatriculation au RNE
19/05/2015
Fermeture de l'établissement - 81143454700014
- Date d'effet de la fermeture : 01/02/2018
Fermeture de l'établissement - 81143454700022
- Date d'effet de la fermeture : 13/01/2019
Date de fin de la personne morale
18/05/2114
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2016
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
6 RUE DE LA COMMANDERIE 32130 SAMATAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COSTES STEPHANE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Montaut-les-Créneaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2015
Siret
81143454700014
Nom commercial
MBAD
Code APE
7312Z - Régie publicitaire de médias
Activité principale
Régie publicitaire de médias
Adresse
4 RUE CHARLES NICOLLE
32000 , AUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/01/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2018
Siret
81143454700022
Code APE
7312Z - Régie publicitaire de médias
Activité principale
Régie publicitaire de médias
Adresse
6 RUE DE LA COMMANDERIE
32130 , SAMATAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1275
Date d'ajout
18/03/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 16/01/2019 Liquidateur : COSTES Stéphane Le siège de la liquidation est fixé à : 34 avenue de Villemur 31140 Saint-Alban Journal d'annonces légales : LA DEPECHE en date du 10/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1276
Date d'ajout
18/03/2019
Description
Radiation du RCS le 18/03/2019 avec effet au 16/01/2019
Numéro d'observation
1476
Date d'ajout
12/04/2018
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/02/2018 : Ancienne adresse : 4 rue Charles Nicolle - 32000 Auch (supprimé) Nouvelle adresse : 6 rue de la Commanderie - 32130 Samatan Changement de domicile personnel du gérant à compter du 01/02/2018 : Modifié : COSTES Stéphane, Gérant, demeurant Lieu dit la Tichane - 32810 Montaut-les-Créneaux
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).