Entreprise : BINOME CONSULTING - SIREN 811 408 616
Identité
Dénomination
BINOME CONSULTING
SIREN (siège)
811 408 616
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2015
Début d’activité
01/05/2015
Date de fin de la personne morale
14/05/2114
Date de clôture
30/04
Date de la première clôture
30/04/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Prestations de conseil et de formation culinaires. Communication évènementielle.
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
735 BD DU GRAND TERME 30133 LES ANGLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARNIER STEPHANIE , ANNICK , ALINE
Nom d'usage
GINOUX
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Les Angles
Nom, Prénom(s)
GINOUX PASCAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Les Angles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2015
Siret
81140861600019
Nom commercial
SEZAME L'AGENCE
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prestations de conseil et de formation culinaires. Communication évènementielle.
Autres Activités
Prestations de conseil et de formation culinaires. Communication évènementielle.
Adresse
735 BD DU GRAND TERME
30133 , LES ANGLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/02/2021
Siret
81140861600027
Nom commercial
SEZAME L'AGENCE
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Prestations de conseil et de formation culinaires. Communication évènementielle.
Adresse
35 RUE SAINT AGRICOL
84000 , AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/011561
Date d'ajout
17/06/2019
Description
Modification relative aux dirigeants GINOUX Pascal nom d'usage : GINOUX Pascal n'est plus président GINOUX Pascal nom d'usage : GINOUX Pascal devient gérant BARNIER Stéphanie Annick Aline nom d'usage : GINOUX Stéphanie devient gérant à compter du 01/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/011561
Date d'ajout
17/06/2019
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société par actions simplifiée Nouvelle forme juridique : Société à responsabilité limitée à compter du 01/05/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).