Entreprise : ANL MOTOS - SIREN 811 341 197
Identité
Dénomination
ANL MOTOS
SIREN (siège)
811 341 197
Date d'immatriculation au RNE
13/05/2015
Début d’activité
12/05/2015
Date de fin de la personne morale
12/05/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
ACHAT VENTE DE PRODUITS ACCESSOIRES ET SERVICES DE MOTOCYLES ENTRETIEN ET REPARATIONS ACHAT VENTE DE MOTOCYLES
Code APE
4540Z - Commerce et réparation de motocycles
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
12 RUE MAURICE HAMEL 78780 MAURECOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARROIS LAURENT
Nom d'usage
BARROIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Neuville-sur-Oise
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/05/2015
Siret
81134119700010
Nom commercial
ANL MOTOS
Code APE
4540Z - Commerce et réparation de motocycles
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale règlementée
Activité principale
ENTRETIEN ET REPARATIONS DE MOTOCYLES
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Adresse
12 RUE MAURICE HAMEL
78780 , MAURECOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAURECOURT
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
42826
Date d'ajout
13/09/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 13/09/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL Ml Conseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 13/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
38085
Date d'ajout
02/07/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 02/07/2018 nommant Mme Pancera Danielle juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
75601
Date d'ajout
20/04/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 20/04/2016 nommant SELARL Ml Conseils prise en la personne de Maître Rogeau 26 Rue Hoche 78000 Versailles liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
72700
Date d'ajout
15/03/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles prononce en date du 15/03/2016 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J00236 , date de cessation des paiements le 29/02/2016 , désigne liquidateur Me Rogeau Cosme 26 Rue Hoche 78000 Versailles , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).