Entreprise : MNS CONSULTING GROUP - SIREN 811 290 832
Identité
Dénomination
MNS CONSULTING GROUP
SIREN (siège)
811 290 832
Date d'immatriculation au RNE
06/05/2015
Début d’activité
04/05/2015
Date de fin de la personne morale
05/05/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Services, conseils, et bureau d'études en management et ingénierie, dans le secteur des télécommunications
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
59 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BUREAU 326
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Diop AMADOU
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
Clamart
Nom, Prénom(s)
Lehujeur JEAN-YVES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SIGNATURS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/05/2015
Siret
81129083200021
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Services, conseils, et bureau d'études en management et ingénierie, dans le secteur des télécommunications
Autres Activités
Services, conseils, et bureau d'études en management et ingénierie, dans le secteur des télécommunications
Adresse
59 RUE DE PONTHIEU
75008 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BUREAU 326
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/07/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/05/2015
Siret
81129083200013
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
140 B RUE DE RENNES
75006 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015B0970610
Date d'ajout
08/11/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 08/11/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2015B097068
Date d'ajout
13/12/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 13/12/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202202548, date de cessation des paiements le 30/09/2022, et a désigné M. Michel Rowan : Juge Commissaire, liquidateur SCP BTSG en la personne de Me Denis Gasnier 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).