Entreprise : SANTE SERVICES - SIREN 811 138 486
Identité
(Entreprise radiée le 01/03/2023)
Dénomination
SANTE SERVICES
SIREN (siège)
811 138 486
Date d'immatriculation au RNE
30/04/2015
Date de fin de la personne morale
29/04/2114
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
92820 EUR
Adresse du siège
119 RUE FRANCOIS XAVIER BICHAT 71850 CHARNAY-LES-MACON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PRUDHOMME LAURENCE
Nom d'usage
FLOURET
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Gleizé
Dénomination
AUDIT PMA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Gleizé
Dénomination
SANTE SERVICES 71
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Le Creusot
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/09/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/04/2015
Siret
81113848600014
Code APE
4774Z - Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
Activité principale
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
Adresse
66 RUE DES POUILLY VINZELLES
71000 , MACON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOCHE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/04/2015
Siret
81113848600022
Code APE
4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
vente au détail et location de tous équipements, matériel, articles et accessoires médicaux, paramédicaux et orthopédiques
Adresse
119 RUE
71850 , Charnay-lès-Mâcon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
119 Rue François Xavier Bichat
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/003542
Date d'ajout
27/05/2021
Description
Modification relative aux dirigeants PONTHIER David nom d'usage : PONTHIER David n'est plus président Société par actions simplifiée SANTE SERVICES 71 devient président à compter du 07/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/003543
Date d'ajout
27/05/2021
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).