Entreprise : INVEST ZA - SIREN 811 043 710
Identité
Dénomination
INVEST ZA
SIREN (siège)
811 043 710
Date d'immatriculation au RNE
23/04/2015
Début d’activité
26/10/2019
Date de fin de la personne morale
22/04/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Acquisition création exploitation d'un restaurant bar et activités annexes
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
633158 EUR
Adresse du siège
27 RUE DE LA POMPE 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Rodach STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Levallois Perret
Dénomination
MERCURE & RODACH MANAGEMENT CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FINANCIERE BON
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/10/2019
Siret
81104371000011
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition création exploitation d'un restaurant bar et activités annexes
Adresse
27 RUE DE LA POMPE
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
27/04/2015
Siret
81104371000029
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Restauration de type rapide
Adresse
96 RUE DES ROSIERS
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015B0879014
Date d'ajout
28/04/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 28/04/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202200816, date de cessation des paiements le 13/04/2022, et a désigné Mme Christine Mariette : Juge Commissaire, liquidateur SELARL AXYME en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
64375
Date d'ajout
17/11/2020
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce PARIS à compter du 26/10/2019
Numéro d'observation
50169
Date d'ajout
07/11/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Etablissement principal - Ancienne adresse: 96 RUE des Rosiers 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 96 RUE des Rosiers 93400 ST OUEN SUR SEINE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).