Entreprise : SCCV LES PAVILLONS DUCEENS - SIREN 810 944 868
Identité
(Entreprise radiée le 18/03/2021)
Dénomination
SCCV LES PAVILLONS DUCEENS
SIREN (siège)
810 944 868
Date d'immatriculation au RNE
29/04/2015
Fermeture de l'établissement - 81094486800019
- Date d'effet de la fermeture : 31/01/2021
Date de fin de la personne morale
28/04/2065
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
105 MORTRIE 50220 DUCEY-LES CHERIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Ducey
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRASSET LOUIS , EDOUARD , MAURICE , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Saint-Hilaire-du-Harcouet
Nom, Prénom(s)
RIVIERE CHRISTOPHE , JACKY , DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Avranches
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/04/2015
Siret
81094486800019
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition d'un immeuble ayant vocation à être démoli à GOURNAY-SUR-MARNE (93460), 57 avenue Aristide Briand ; la construction sur le terrain d'assiette de l'immeuble, après démolition de ce dernier, d'un immeuble collectif à usage d'habitation, professionnel ou commercial ; la vente en totalité ou par fraction, avant ou après achèvement, de cet immeuble ; accessoirement la location de cet immeuble.
Adresse
105 105 Mortrie
50220 , Ducey-Les Chéris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Ducey
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2611
Date d'ajout
18/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/02/2021
Description
Dissolution à compter du 31/01/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/01/2021, liquidateur : GRASSET Louis, Edouard, Maurice, Jean, siège de la liquidation : 105 Mortrie Ducey 50220 Ducey-Les Chéris, parution de la publicité légale : actu.fr en date du 24/02/2021
Numéro d'observation
1845
Date d'ajout
22/02/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/01/2021 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).