Entreprise : SP 215 - SIREN 810 575 274
Identité
Dénomination
SP 215
SIREN (siège)
810 575 274
Date d'immatriculation au RNE
31/03/2015
Début d’activité
07/04/2015
Date de fin de la personne morale
30/03/2114
Date de clôture
31/07
Date de la première clôture
31/07/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
La propriété, le financement et l'exploitation directe, indirecte ou comme mandataire, de tous hôtels, restaurants, bars (avec ou sans licence IV), établissements avec activité dansante, de toute nature et de toute catégorie.
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
166000 EUR
Adresse du siège
215 RTE DE GRENOBLE 69800 SAINT-PRIEST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAHON THIERRY , DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Saint-Priest
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/04/2015
Siret
81057527400016
Nom commercial
KGB
Enseigne
KGB
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation de tous hôtels, restaurants, bars (avec ou sans licence IV), établissements avec activité dansante.
Adresse
215 RTE DE GRENOBLE
69800 , SAINT-PRIEST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/069952
Date d'ajout
08/09/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 08/09/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/069913
Date d'ajout
08/09/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 08/09/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F21/061403
Date d'ajout
03/08/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 03/08/2021 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F17/035765
Date d'ajout
10/08/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/08/2017 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32 Rue Molière 69006 LYON. Date de cessation des paiements : 31/03/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).