Entreprise : GAEC DES PETITES ALPES - SIREN 810 571 836
Identité
Dénomination
GAEC DES PETITES ALPES
Sigle
GAEC
SIREN (siège)
810 571 836
Date d'immatriculation au RNE
08/04/2015
Début d’activité
01/04/2015
Date de fin de la personne morale
07/04/2114
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
LES BOURBES 53140 PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Pré-en-Pail
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUHAIL DAVID
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Pré-en-Pail-Saint-Samson
Nom, Prénom(s)
LETALLEC SANDRINE
Nom d'usage
DUHAIL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Pré-en-Pail-Saint-Samson
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2015
Siret
81057183600016
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LES BOURBES
53140 , PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Pré-en-Pail
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
14685
Date d'ajout
30/12/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6424
Date d'ajout
29/09/2020
Description
Par jugement du 21/09/2020, le Tribunal Judiciaire de Laval a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, a désigné Mme SILVA en qualité de juge commissaire, a confirmé la désignation des organes de procédure, a autorisé la poursuite d'activité pour 3 mois (Notification intergreffe reçue du GTJ de Laval le 29/09/2020)
Numéro d'observation
3199
Date d'ajout
29/05/2019
Description
Par jugement du 28/05/2019, le Tribunal de Grande Instance a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, a désigné Mme ORSEL en qualité de juge commissaire, a désigné la SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me Isabelle GOIC 20 chemin de la Malle 53000 Laval en qualité de mandataire judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements au 01/01/2019, a fixé la période d'observation à 6 mois (Notification intergreffe reçue du GTGI de Laval le 28/05/2019)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).