Entreprise : ESPERANZA - SIREN 810 564 989
Identité
Dénomination
ESPERANZA
SIREN (siège)
810 564 989
Date d'immatriculation au RNE
02/04/2015
Début d’activité
01/02/2024
Date de fin de la personne morale
01/04/2114
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
La participation directe ou indirecte de la société dans toutes sociétés commerciales ou civiles, notamment par voie de création de société, d'apport, de souscription, d'achat ou d'échange de titres ou de droits sociaux ou autrement
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
126 RUE D'ALESIA 75014 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CX 75685
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROCHARD JEROME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Saint-Ouen-Des-Toits
Nom, Prénom(s)
ROCHARD MARGAUX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1993
Commune de résidence
Saint-Ouen-Des-Toits
Nom, Prénom(s)
ROCHARD JADE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1995
Commune de résidence
Saint-Ouen-Des-Toits
Dénomination
ARBOLES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Ouen-Des-Toits
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2024
Siret
81056498900038
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
126 RUE D'ALESIA
75014 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CX 75685
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/09/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/03/2015
Siret
81056498900012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
CHE DE LA BEZARDIERE
53410 , SAINT-OUEN-DES-TOITS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5223
Date d'ajout
26/10/2017
Description
Radiation du RCS le 26/10/2017 avec effet au 17/09/2017 Transfert du siège social et de l'établissement principal sis 101 avenue du Général Leclerc 75685 Paris cedex 14 - (Notification intergreffe reçue du GTC de Paris le 24/10/2017)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2017D058191
Date d'ajout
23/10/2017
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).