Entreprise : GSMG FACILITIES MANAGEMENT - SIREN 810 498 493
Identité
(Entreprise radiée le 25/08/2021)
Dénomination
GSMG FACILITIES MANAGEMENT
Sigle
GSMG
SIREN (siège)
810 498 493
Date d'immatriculation au RNE
30/03/2015
Fermeture de l'établissement - 81049849300024
- Date d'effet de la fermeture : 24/07/2021
Fermeture de l'établissement - 81049849300016
- Date d'effet de la fermeture : 07/12/2015
Date de fin de la personne morale
29/03/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
26 RUE DES RIGOLES 75020 PARIS 20 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Bendwa HENRY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Sannois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/04/2015
Siret
81049849300024
Code APE
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Organisation d'événementiel (montage des chapiteaux, organisation des défilés, mariages et soirées privées) - sans production de spectacles vivants.
Adresse
26 RUE 26 rue des Rigoles
75020 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/04/2015
Siret
81049849300016
Code APE
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
EVENEMENTIEL ELECTRICITE
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
25 RUE PIERRE LOTI
95110 , SANNOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2016B0444518
Date d'ajout
24/11/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 24/11/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202202386, date de cessation des paiements le 14/10/2022, et a désigné M. Olivier Dubois : Juge Commissaire, liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B044457
Date d'ajout
25/08/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 24-07-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Parisien.fr DU : 15-09-2021, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2016B0444515
Date d'ajout
25/08/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 14-08-2021
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/02/2016
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).