Entreprise : T.T.S SANTE - SIREN 810 362 830
Identité
Dénomination
T.T.S SANTE
Sigle
T.T.S.S
SIREN (siège)
810 362 830
Date d'immatriculation au RNE
27/03/2015
Début d’activité
27/03/2015
Dissolution
Date de fin de la personne morale
26/03/2114
Date de clôture
30/04
Date de la première clôture
30/04/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Transporteurs routiers de marchandises ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur avec véhicules de poids maximum autorisé (PMA) inférieur à 3.5 tonnes. Transports routiers de fret de proximité et de produits sanguins, labiles.
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
LES RIVOIRES 38140 CHARNECLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
14 LOTS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SELLES MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Charnècles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/03/2015
Siret
81036283000012
Nom commercial
T.T.S SANTE
Enseigne
T.T.S
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transporteurs routiers de marchandises ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur avec véhicules de poids maximum autorisé (PMA) inférieur à 3.5 tonnes. Transports routiers de fret de proximité et de produits sanguins, labiles.
Adresse
LES RIVOIRES
38140 , CHARNECLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
14 LOTS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/004219
Date d'ajout
21/02/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 21/02/2023 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/022878
Date d'ajout
07/12/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 07/12/2020 prononçant la faillite personnelle de Monsieur SELLES Michel pour une durée de 15 ans.
Numéro d'observation
F18/002934
Date d'ajout
20/02/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 20/02/2018 prononçant la Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire - Liquidateur judiciaire : Maître ROUMEZI Christophe 9 bis rue de New York 38000 Grenoble - Date de cessation des paiements : 28/08/2017
Numéro d'observation
F18/001752
Date d'ajout
30/01/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 30/01/2018 prolongeant la période d'observation jusqu'au 05/06/2018, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F17/017927
Date d'ajout
05/12/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 05/12/2017 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Me ROUMEZI Christophe 9 BIS RUE DE NEW YORK 38000 GRENOBLE, Administrateur judiciaire : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP- représentée par Me Bruno SAPIN 4 PLACE ROBERT SCHUMAN 38000 GRENOBLE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 28/08/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).