Entreprise : MAXTRADE FRANCE - SIREN 810 214 742
Identité
Dénomination
MAXTRADE FRANCE
SIREN (siège)
810 214 742
Date d'immatriculation au RNE
08/04/2015
Date de fin de la personne morale
07/04/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
39 AV DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 11 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Filipek-Kazmierczak SEBASTIAN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Nom, Prénom(s)
Nowakowski WALDEMAR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Nom, Prénom(s)
Stypulkowska HANNA
Nom d'usage
Goutierre
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Kuzmicz ADAM
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/01/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/02/2015
Siret
81021474200019
Code APE
4639B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat et vente au détail, import-export, distribution dans toutes ses formes y compris la franchise, notamment de tous produits alimentaires, agro-alimentaires et agricoles ainsi que boissons, spiritueux, tabac et autres. Achat, vente, import-export d'équipements et machines liés aux activités ci-dessus. Commerce de matériaux de construction.
Adresse
39 AV 39 avenue de la République
75011 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015B074846
Date d'ajout
09/06/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 09/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2015B074844
Date d'ajout
31/01/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 31/01/2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201900282, date de cessation des paiements le 14/12/2017, et a désigné M. Guillaume Simon : Juge Commissaire, liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2015B074843
Date d'ajout
17/01/2019
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Numéro d'observation
2015B074842
Date d'ajout
05/10/2018
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).