Entreprise : STJ HOLDING - SIREN 810 192 443
Identité
Dénomination
STJ HOLDING
SIREN (siège)
810 192 443
Date d'immatriculation au RNE
13/03/2015
Début d’activité
19/10/2016
Date de fin de la personne morale
12/03/2114
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Participation et animation active de la conduite de la politique stratégique et du contrôle des filiales.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
450000 EUR
Adresse du siège
47 RUE ANTOINE PRIMAT 69100 VILLEURBANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCHIER EMMANUELLE , ANNIE , GILLES
Nom d'usage
SCHIER-LE BEVER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Lorient
Nom, Prénom(s)
TOLEGANO SACHA , MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Paris
Dénomination
A.A.C.C.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Ploemeur
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/10/2016
Siret
81019244300028
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Participation et animation active de la conduite de la politique stratégique et du contrôle des filiales.
Adresse
47 RUE ANTOINE PRIMAT
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/10/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/03/2015
Siret
81019244300010
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
2 B RUE THEAGENE BOUFART
76400 , FECAMP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/053553
Date d'ajout
21/06/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 21/06/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/053631
Date d'ajout
21/06/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 21/06/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F20/036420
Date d'ajout
16/07/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 16/07/2020 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : la SELARLU MARTIN représentée par Me Pierre MARTIN le britannia batiment b 20 boulevard Eugène Deruelle 69003 Lyon
Numéro d'observation
F20/031462
Date d'ajout
23/06/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 23/06/2020 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : la SELARLU MARTIN représentée par Me Pierre MARTIN le britannia batiment b 20 boulevard Eugène Deruelle 69003 Lyon, Administrateur judiciaire : Maître MEYNET Robert-Louis 128 rue Pierre Corneille 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 21/04/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).