Entreprise : NEX FERMETURES - SIREN 810 134 445
Identité
Dénomination
NEX FERMETURES
SIREN (siège)
810 134 445
Date d'immatriculation au RNE
11/03/2015
Début d’activité
09/03/2015
Dissolution
- Date de dissolution : 07/01/2019
Date de fin de la personne morale
10/03/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Installation et vente de fermetures et vérandas.
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
LD EN THOMASSE 71230 POUILLOUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA CRUZ THOMAS , ANTOINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1990
Commune de résidence
Saint-Berain-sous-Sanvignes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/03/2015
Siret
81013444500016
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
installation et vente de fermetures et vérandas
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Adresse
LD EN THOMASSE
71230 , POUILLOUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/005928
Date d'ajout
25/11/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 22/11/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/000072
Date d'ajout
07/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 07/01/2019 prononçant l' ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée. Organes de la procédure: Juge commissaire : Monsieur DEGABRIEL Patrick , Liquidateur judiciaire : SCP DESLORIEUX Jean-Jacques 21 boulevard de la République 71100 Chalon-sur-Saône . Date de cessation des paiements : 30/09/2018
Numéro d'observation
F18/001357
Date d'ajout
20/03/2018
Description
Modification relative aux dirigeants DA CRUZ Jean-François nom d'usage : DA CRUZ Jean-François n'est plus président DA CRUZ Thomas Antoine nom d'usage : DA CRUZ Thomas devient président à compter du 01/01/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF,LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).