Entreprise : GABRIEL DE TALENCE - SIREN 810 131 375
Identité
(Entreprise radiée le 06/06/2024)
Dénomination
GABRIEL DE TALENCE
SIREN (siège)
810 131 375
Date d'immatriculation au RNE
11/03/2015
Date de fin de la personne morale
10/03/2114
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
20 CHE DE L'URILLE 33610 CESTAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRIER JEAN-JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Cestas
Nom, Prénom(s)
PERRIER LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Montmorillon
Nom, Prénom(s)
PERRIER VALERIE
Nom d'usage
DONJON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Mareuil-lès-Meaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2015
Siret
81013137500018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition l'administration et l'explotiation par bail location ou autrement de tous biens ou droits immobiliers.
Adresse
35 ALL MEGEVIE
33170 , GRADIGNAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/05/2019
Siret
81013137500026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
20 CHE DE L'URILLE
33610 , CESTAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
33600
Date d'ajout
06/06/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 24/04/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/02/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : PERRIER Jean-Jacques , siège de la liquidation : 20 Chemin de l Urille 33610 Cestas, parution de la publicité légale : Les Echos Judiciaires Girondins paru le 18/02/2022
Numéro d'observation
12187
Date d'ajout
16/02/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2021 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).