Entreprise : SCEA DE DODEVILLE - SIREN 810 057 927
Identité
Dénomination
SCEA DE DODEVILLE
Sigle
SCEA DE DODEVILLE
SIREN (siège)
810 057 927
Date d'immatriculation au RNE
10/03/2015
Début d’activité
01/02/2015
Date de fin de la personne morale
09/03/2114
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Production laitière
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
248200 EUR
Adresse du siège
4 VILLAGE DE DODEVILLE 50270 SAINT-GEORGES-DE-LA-RIVIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVY CHARLES , LAURENT , EMMANUEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1986
Commune de résidence
Les Moitiers-d'Allonne
Nom, Prénom(s)
GODEY LUCIE , MARIE , CELINA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Saint-Georges-de-la Rivière
Dénomination
EARL DE DODEVILLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Saint-Georges-de-la Rivière
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2015
Siret
81005792700016
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Production laitière
Autres Activités
Élevage de vaches laitières
Adresse
4 VILLAGE DE DODEVILLE
50270 , SAINT-GEORGES-DE-LA-RIVIERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1415
Date d'ajout
10/06/2015
Description
Changement de dénomination à compter du 08/04/2015 Ancienne : SOCIETE CIVILE LAITIERE DE DODEVILLE - Nouvelle : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE DODEVILLE Réduction de capital à compter du 08/04/2015 Ancien : 60000 EUR - Nouveau : 40000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/04/2015 : Modifié : GAEC DE DODEVILLE (AFJ) représentée par GODEY Lucie, Marie, Céline, Gérant, Associé, demeurant Ferme de Dodeville 50270 Saint-Georges-de-la Rivière - PV AGE en date du 29/04/2015 - Ouest France en date du 10/06/2015
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).