Entreprise : CHAUFFEURS & SERVICES - SIREN 810 032 177
Identité
Dénomination
CHAUFFEURS & SERVICES
SIREN (siège)
810 032 177
Date d'immatriculation au RNE
06/03/2015
Début d’activité
14/01/2015
Date de fin de la personne morale
05/03/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Véhicule de tourisme avec chauffeur, lavage et convoyage de véhicule, location de voiture, conciergerie
Code APE
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
Code APRM
4932ZB - Location de voitures avec chauffeur
Capital social
22000 EUR
Adresse du siège
66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Champroux FABIEN , MICHEL , YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Goussainville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/01/2015
Siret
81003217700026
Code APE
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Véhicule de tourisme avec chauffeur, lavage et convoyage de véhicule, location de voiture, conciergerie
Code APRM
4932ZB - Location de voitures avec chauffeur
Adresse
66 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/01/2015
Siret
81003217700018
Code APE
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Activité principale
Transports routiers réguliers de voyageurs
Adresse
79 BD PAUL VAILLANT COUTURIER
95190 , GOUSSAINVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2019B0879032
Date d'ajout
12/05/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 11/05/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2019B0879030
Date d'ajout
15/03/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 15/03/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202200499, date de cessation des paiements le 13/01/2022, et a désigné M. Jean-françois Poncet : Juge Commissaire, liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Sabine Rocher 5 rue de Palestro 75002 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2019B0879027
Date d'ajout
27/04/2021
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 06-04-2021
Numéro d'observation
95301
Date d'ajout
28/03/2019
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de Paris Sous le numéro 2019B8790
Numéro d'observation
2019B087903
Date d'ajout
27/03/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
64047
Date d'ajout
07/06/2018
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 09/05/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J080 2022-03-15 Application regles de liquidation judiciaire simplifiee 2022-05-11 GREFFE DE PARIS GREFFE DE PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).