Entreprise : JLD ENVIRONNEMENT CONSEIL - SIREN 810 026 419
Identité
(Entreprise radiée le 26/04/2024)
Dénomination
JLD ENVIRONNEMENT CONSEIL
SIREN (siège)
810 026 419
Date d'immatriculation au RNE
28/12/2017
Fermeture de l'établissement - 81002641900012
- Date d'effet de la fermeture : 15/01/2016
Fermeture de l'établissement - 81002641900020
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2023
Date de fin de la personne morale
27/12/2114
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
RUE JULES FERRY 59227 SAULZOIR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
19 D
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEBUS JEAN-LUIS , MAURICE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Onnaing
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2015
Siret
81002641900012
Nom commercial
JLD ENVIRONNEMENT CONSEIL
Code APE
7490B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Activité principale
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Adresse
21 RUE PAUL DOUMER
59264 , ONNAING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/10/2017
Siret
81002641900020
Code APE
7490B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Activité principale
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Adresse
RUE JULES FERRY
59227 , SAULZOIR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
19 D
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3636
Date d'ajout
26/04/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/01/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/03/2024
Description
Dissolution à compter du 01/01/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/01/2023, siège de la liquidation : 19D Rue Jules Ferry 59227 Saulzoir, parution de la publicité légale : L'Observateur paru le 25/03/2024
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
29/12/2017
Description
Radiation d'office par suite du transfert du siège à 19 D rue Jules Ferry 59227 SAULZOIR RC S DOUAI 810.026.419 le 14-10-2017
Numéro d'observation
6197
Date d'ajout
28/12/2017
Description
Immatriculation par suite de transfert du siège social du ressort du Tribunal de Commerce de Valenciennes (2015 B 147) vers le ressort du Tribunal de Commerce de Douai sans maintien d'activité dans l'ancien ressort.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/04/2016
Description
Etablissement principal précédemment exploité : 21 rue Paul Doumer 59264 Onnaing - Conseil et expertise en gestion globale des déchets a destination des entreprises et collectivités. Commercialisation de solutions techniques dans le domaine de l'eau a destination des entreprises et collectivités. Formation. Fonds exploité du 01 mars 2015 au 15 janvier 2016.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).