Entreprise : VAP NANTES - SIREN 809 998 552
Identité
Dénomination
VAP NANTES
SIREN (siège)
809 998 552
Date d'immatriculation au RNE
04/03/2015
Début d’activité
04/05/2015
Date de fin de la personne morale
03/03/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Restauration et vente à emporter
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
CENTRE COMMERCIAL ATLANTIS 44800 SAINT-HERBLAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GENIN FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
St Cyr Au Mont D Or
Nom, Prénom(s)
STEVENON THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
GIE VAPIANO
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Rueil Malmaison
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/05/2015
Siret
80999855200024
Enseigne
VA PIANO
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Restauration et vente à emporter
Adresse
CENTRE COMMERCIAL ATLANTIS
44800 , SAINT-HERBLAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/03/2015
Siret
80999855200016
Enseigne
VA PIANO
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Activité principale
Restauration de type rapide
Adresse
17 RUE DES GRANDES TERRES
92500 , RUEIL-MALMAISON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
17-19
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
11/04/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 31-03-2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202300969, date de cessation des paiements le 31-10-2022, et a désigné : juge commissaire Mme Béatrix Peret juge commissaire suppléant M. Jean louis Gruter liquidateur SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, administrateur : SELARL BCM en la personne de Me Eric Bauland 7 rue de Caumartin 75009 Paris, avec pour mission d'assister, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc l'activité est maintenue jusqu'au 05-04-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
23/01/2020
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28-06-2019
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/01/2016
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).