Entreprise : STIF TRANSPORT - SIREN 809 895 840
Identité
Dénomination
STIF TRANSPORT
SIREN (siège)
809 895 840
Date d'immatriculation au RNE
04/03/2015
Début d’activité
01/03/2015
Date de fin de la personne morale
03/03/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Transports de marchandises ou location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l'aide de véhicules n'excédant pas 3.5 tonnes. Import-export, négoce de tous types de matériels.
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Capital social
25000 EUR
Adresse du siège
86 RUE VOLTAIRE 93100 MONTREUIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIABY MASSAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1991
Commune de résidence
Fontenay-sous-Bois
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2015
Siret
80989584000019
Nom commercial
STIF TRANSPORT
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transports de marchandises ou location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l'aide de véhicules n'excédant pas 3.5 tonnes. Import-export, négoce de tous types de matériels.
Adresse
86 RUE VOLTAIRE
93100 , MONTREUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8369
Date d'ajout
02/02/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 02/02/2023 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2022J01150 désigne liquidateur Me Legras De Grandcourt Patrick 99 Rue Pierre SEMARD 93000 Bobigny
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
82318
Date d'ajout
24/11/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny, prononce en date du 24/11/2022, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2022J01150, date de cessation des paiements le 14/04/2022 désigne Administrateur SELARL Ajassocies prise en la personne de Maître Nicolas Deshayes 46 Promenade Jean Rostand 93000 Bobigny avec pour mission : assistance, Mandataire judiciaire Me Legras De Grandcourt Patrick 99 Rue Pierre SEMARD 93000 Bobigny, et ouvre une période d'observation expirant le 24/05/2023 Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 15 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).