Entreprise : LABALETTE - SIREN 809 745 102
Identité
(Entreprise radiée le 13/03/2023)
Dénomination
LABALETTE
SIREN (siège)
809 745 102
Date d'immatriculation au RNE
24/02/2015
Date de fin de la personne morale
23/02/2114
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
5 GR GRAND RUE 62159 VAULX-VRAUCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LABALETTE LUDOVIC , ROGER , ALBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Inchy-en-Artois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2015
Siret
80974510200016
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de détail de Suppermarche à l'Exeption d'automobiles et motocycles
Adresse
5 GR 5 Grand rue Grand rue
62159 , Vaulx-Vraucourt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3700
Date d'ajout
13/03/2023
Description
CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL POUR CLOTURE DE LALIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3699
Date d'ajout
13/03/2023
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 10/03/2023, LE TRIBUNAL D'ARRAS A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE LABALETTE (SARL) (PROCEDURE OUVERTE LE 08/11/2017 )Date d'effet : 10/03/2023
Numéro d'observation
10666
Date d'ajout
13/11/2017
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire EN DATE DU 08/11/2017, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE CONTRE LABALETTE (SARL) SOUS LE NUMERO 4160562, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE YON VIVIER CATHERINE, Liquidateur : Maître Sébastien DEPREUX, membre de la SELARL DEPREUX et associés 88/90, rue Saint Aubert 2, square Saint Jean 62000 ARRAS ET A FIXE AU 30/09/2017 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 08/11/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).