Entreprise : BEAUVERGER INVEST - SIREN 809 689 078
Identité
(Entreprise radiée le 28/01/2021)
Dénomination
BEAUVERGER INVEST
SIREN (siège)
809 689 078
Date d'immatriculation au RNE
18/02/2015
Date de fin de la personne morale
17/02/2114
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
88756 EUR
Adresse du siège
9 RUE BEAUVERGER 72000 LE MANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DENIS FABRICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Champagne
Nom, Prénom(s)
DUPUIS OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Sarge-les-le-Mans
Nom, Prénom(s)
MACE LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
BOURGEOIS HUGUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
MURATET JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
VOOG ERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Saint-Saturnin
Nom, Prénom(s)
GANEM GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
GASOWSKI MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Champhol
Nom, Prénom(s)
RENARD ANNABELLE
Nom d'usage
CHIZELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Saint-Remy-les-Chevreuse
Nom, Prénom(s)
ROCHE SOPHIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Yvré-l'Evêque
Nom, Prénom(s)
BECHALANY MARINA
Nom d'usage
MANTZARIDES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Dourdan
Nom, Prénom(s)
ETESSAMI ATOUSSA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Le plessis robinson
Nom, Prénom(s)
LAFOND CEDRIK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Change
Nom, Prénom(s)
POINTREAU YOANN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
ALARION NICOLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
Rouperroux-le-Coquet
Dénomination
SAS SATURNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Le Mans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/02/2015
Siret
80968907800016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, vente, propriété, gestion de titres, prise de participations dans d'autres sociétés
Adresse
9 RUE 9 rue Beauverger
72000 , Le Mans - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1308
Date d'ajout
28/01/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à SAS SATURNE RCS Le Mans 342 151 982 dans le cadre d'une fusion avec effet au 30/11/2020
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).