Entreprise : SCI MOREAU - SIREN 809 616 147
Identité
(Entreprise radiée le 09/03/2021)
Dénomination
SCI MOREAU
SIREN (siège)
809 616 147
Date d'immatriculation au RNE
16/02/2015
Date de fin de la personne morale
15/02/2114
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LA GREZE 81630 SALVAGNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ESPAGNARD SYLVIE , MARISE
Nom d'usage
MOREAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Chennevieres sur marne
Nom, Prénom(s)
MOREAU EMMANUEL , CEDRIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
La tour-de-Salvagny
Nom, Prénom(s)
MOREAU VIRGINIE , ALEXANDRA
Nom d'usage
JEAN-BAPTISTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Nom, Prénom(s)
MOREAU NATACHA , ELYSE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1986
Commune de résidence
Charenton-le-Pont
Nom, Prénom(s)
MOREAU PHILIPPE , ERNEST , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Honfleur
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/01/2015
Siret
80961614700017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'un immeuble sis à la grèze à Salvagnac, mise en valeur, administration et exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement.
Adresse
la Grèze
81630 , Salvagnac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1620
Date d'ajout
09/03/2021
Description
Radiation du RCS le 09/03/2021 avec effet au 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1619
Date d'ajout
09/03/2021
Description
Cessation d'activité de la société à compter du 31/12/2020 Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2020 Liquidateur : MOREAU Philippe, Ernest, André Le siège de la liquidation est fixé à : la Grèze 81630 Salvagnac Journal d'annonces légales : l'Echo du Tarn en date du 29/01/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).