Entreprise : SCI ALAFIM - SIREN 809 554 611
Identité
(Entreprise radiée le 29/12/2020)
Dénomination
SCI ALAFIM
SIREN (siège)
809 554 611
Date d'immatriculation au RNE
11/02/2015
Fermeture de l'établissement - 80955461100016
- Date d'effet de la fermeture : 28/12/2020
Date de fin de la personne morale
10/02/2114
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
1 ALL DES BRUYERES 78310 MAUREPAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOBIANO VICTORIA
Nom d'usage
IFERGAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Maurepas
Nom, Prénom(s)
IFERGAN NATHANAEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Maurepas
Nom, Prénom(s)
IFERGAN ELINOR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1992
Commune de résidence
Maurepas
Nom, Prénom(s)
IFERGAN ALLEGRIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1989
Commune de résidence
Maurepas
Nom, Prénom(s)
IFERGAN DAVID
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Maurepas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/2015
Siret
80955461100016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquistion d'immeubles, administration et exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles ba^tis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurerement par voie d'acquisition échange, apport ou autrement
Adresse
1 ALL 1 Allée des Bruyères
78310 , Maurepas - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
47659
Date d'ajout
29/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 12/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/12/2020
Description
Dissolution à compter du 12/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 12/11/2020, liquidateur : IFERGAN David, siège de la liquidation : 1 Allée des Bruyères 78310 Maurepas, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches de la Seine et Oise en date du 05/01/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).