Entreprise : DMAJING - SIREN 809 246 663
Identité
Dénomination
DMAJING
SIREN (siège)
809 246 663
Date d'immatriculation au RNE
19/02/2015
Début d’activité
18/01/2017
Date de fin de la personne morale
18/02/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Prise, par tous moyens, détention, gestion et transfert de toutes participations majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés ou entreprises quelconques créées ou à créer, en France ou à l'étranger, cotées ou non cotées, acquisition , gestion, mise en valeur, administration et transfert de participations dans toutes sociétés, founiture de toutes prestations au profit des sociétés dans lesquelles elle détient une participation et notamment l'accomplissement des fonctions de direction, d'animation, de gestion et de contrôle, investissements en matière mobilière et immobilière et notamment placements sur des valeurs mobilières, conseil aux entreprises.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
578000 EUR
Adresse du siège
104 RUE DU DOCTEUR PAUL JORDANA 30670 AIGUES-VIVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLERMO DAVID , MICHEL , ANDRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Aigues-Vives
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/01/2017
Siret
80924666300045
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
104 RUE DU DOCTEUR PAUL JORDANA
30670 , AIGUES-VIVES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/07/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/01/2017
Siret
80924666300037
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
102 AV DE LA PETITE CAMARGUE
30470 , AIMARGUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE LA PEYRE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/02/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/01/2015
Siret
80924666300011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding
Adresse
9 AV HOCHE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/01/2015
Siret
80924666300029
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
LES CETTONS
78570 , CHANTELOUP-LES-VIGNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/017583
Date d'ajout
03/08/2020
Description
Fusion ayant entrainé une augmentation de capital : sociétés ayant participé à l'opération : société par actions simplifiée - IRNIJA 10 Rue Valat de Lafond 30670 AIGUES-VIVES, 808 665 350 RCS GTC Nîmes, société apporteuse avec date d'effet au 01/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/017583
Date d'ajout
03/08/2020
Description
Modification relative aux dirigeants Société par actions simplifiée IRNIJA n'est plus président GUILLERMO David Michel André nom d'usage : GUILLERMO David devient président à compter du 01/01/2020
Numéro d'observation
F20/017583
Date d'ajout
03/08/2020
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 1000000 EUROS Nouveau capital : 1311693 EUROS à compter du 01/01/2020
Numéro d'observation
8767
Date d'ajout
22/05/2017
Description
Radiation d'office par suite du transfert du siège à 102 Avenue de la petite camargue ZAC de la Peyre 30470 AIMARGUES Rc NIMES 17B1109 Le 18/01/2017
Numéro d'observation
F17/008576
Date d'ajout
22/05/2017
Description
A compter du 15.03.2017 : Modification des commissaires aux comptes : Société à responsabilité limitée BMA AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire Société à responsabilité limitée BMA EXPERTS devient commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
2015B015722
Date d'ajout
11/03/2015
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Versailles SOUS LE NUMERO 2015b00828
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).