Entreprise : MYVISIOPROTECT - SIREN 809 204 480
Identité
Dénomination
MYVISIOPROTECT
SIREN (siège)
809 204 480
Date d'immatriculation au RNE
10/02/2015
Date de fin de la personne morale
09/02/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
266 AV DAUMESNIL 75012 PARIS 12 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Karassik LAURENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Saint-Mandé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/05/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/10/2014
Siret
80920448000028
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat vente de fournitures et équipements industriels divers et formation
Adresse
266 AV 266 avenue Daumesnil
75012 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/10/2014
Siret
80920448000010
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Adresse
83 AV DU GENERAL DE GAULLE
94160 , SAINT-MANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015B137498
Date d'ajout
16/05/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 16/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
03/05/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 03/05/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201701218, date de cessation des paiements le 01/12/2016, et a désigné : juge commissaire M. Jean-marie Jourdan liquidateur SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/06/2015
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).