Entreprise : SCI CHATO - SIREN 809 029 572
Identité
Dénomination
SCI CHATO
SIREN (siège)
809 029 572
Date d'immatriculation au RNE
04/02/2021
Début d’activité
08/12/2014
Date de fin de la personne morale
03/02/2114
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
7 RUE ANDRE BREMU 18500 MEHUN-SUR-YEVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUOB ELSA
Nom d'usage
LUCAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Courtenay
Nom, Prénom(s)
LUCAS STEPHANE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Courtenay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/12/2014
Siret
80902957200025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition administration gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Autres Activités
acquisition administration gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
7 RUE ANDRE BREMU
18500 , MEHUN-SUR-YEVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/12/2014
Siret
80902957200017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
27 RUE DU MARTINEAU
45320 , COURTENAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/02/2021
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 7 rue André Bremu 18500 Mehun-sur-Yèvre RCS Bourges 2021 D 42 LE 01-01-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/02/2021
Description
transfert du siège social d'orléans à bourges sans maintien d'activité dans l'ancien ressort à compter du 01/01/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).