Entreprise : SOCIETE CIVILE D EXPLOITATION AGRICOLE COLLIN - SIREN 808 993 984
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE D EXPLOITATION AGRICOLE COLLIN
Sigle
SCEA
SIREN (siège)
808 993 984
Date d'immatriculation au RNE
20/01/2015
Début d’activité
10/01/2015
Date de fin de la personne morale
19/01/2055
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Élevage de volailles
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Qualité
Actif agricole
Capital social
19600 EUR
Adresse du siège
LE FOUTEAU 53370 GESVRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLIN DAVID
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Gesvres
Nom, Prénom(s)
GUILLAUME CORINNE
Nom d'usage
COLLIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Gesvres
Dénomination
COLLIN
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Gesvres
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/01/2015
Siret
80899398400018
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Élevage de volailles
Autres Activités
Elevage de volailles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LE FOUTEAU
53370 , GESVRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1455
Date d'ajout
07/03/2019
Description
Changement de dénomination à compter du 23/01/2019 Ancienne : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée COLLIN Nouvelle : Société Civile d'Exploitation Agricole COLLIN Transformation de la société à compter du 23/01/2019 Ancienne forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Nouvelle forme : Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Augmentation de capital à compter du 23/01/2019 Ancien : 10 000 EUR Nouveau : 19 600 EUR Modification relative aux associés à compter du 23/01/2019 : Nouveau : COLLIN (SC), Associé Changement de qualité : COLLIN Corinne, Gérant devient Gérant, Associé Changement de qualité : COLLIN David, Gérant devient Gérant, Associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).