Entreprise : FINANCIERE B2C - SIREN 808 966 386
Identité
Dénomination
FINANCIERE B2C
SIREN (siège)
808 966 386
Date d'immatriculation au RNE
15/01/2015
Début d’activité
13/01/2015
Date de fin de la personne morale
14/01/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Acquisition, détention, cession, échange, de toutes valeurs mobilières et de toutes participations dans le capital de sociétés françaises et étrangères, prestations de services en matière commerciale, administrative, financière, financement par voie de prêts, cautionnement, avals, avances
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
10733923 EUR
Adresse du siège
5 RUE RONTGEN 29000 QUIMPER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE KERNEVEZ
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUCHE FRANCOIS , HUBERT , GUSTAVE , MARIE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Auray
Nom, Prénom(s)
CHADAIGNE MEDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Ecouflant
Nom, Prénom(s)
CRENN YANNICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Saint-Evarzec
Nom, Prénom(s)
RAUD SEBASTIEN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Les Sorinieres
Dénomination
ACCV AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Ecouflant
Dénomination
EOLIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Les Sorinieres
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/01/2015
Siret
80896638600019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Acquisition, détention, cession, échange, de toutes valeurs mobilières et de toutes participations dans le capital de sociétés françaises et étrangères, prestations de services en matière commerciale, administrative, financière, financement par voie de prêts, cautionnement, avals, avances
Autres Activités
Acquisition, détention, cession, échange, de toutes valeurs mobilières et de toutes participations dans le capital de sociétés françaises et étrangères, prestations de services en matière commerciale, administrative, financière, financement par voie de prêts, cautionnement, avals, avances
Adresse
5 RUE RONTGEN
29000 , QUIMPER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE KERNEVEZ
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1550
Date d'ajout
16/03/2015
Description
Augmentation de capital à compter du 05/02/2015 : Ancien : 200 euros - Nouveau : 9 660 350 euros Augmentation du capital social à compter du 05/02/2015 : ancien : 9660550 euros - Nouveau : 10733923 euros Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/02/2015 : Nouveau : BOUCHE François Hubert Gustave Marie, Directeur général Nomination de commissaires aux comptes : Nouveau : ACCV AUDIT (SARL), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : ECPM ET ASSOCIES SARL (SARL), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : CHADAIGNE Médéric, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : RAUD Sébastien, Commissaire aux comptes suppléant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).