Entreprise : SCI DES TROIS VILLES - SIREN 808 937 528
Identité
(Entreprise radiée le 20/02/2024)
Dénomination
SCI DES TROIS VILLES
SIREN (siège)
808 937 528
Date d'immatriculation au RNE
15/01/2015
Fermeture de l'établissement - 80893752800012
- Date d'effet de la fermeture : 23/02/2019
Fermeture de l'établissement - 80893752800020
- Date d'effet de la fermeture : 12/09/2022
Fermeture de l'établissement - 80893752800038
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2023
Date de fin de la personne morale
14/01/2114
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1350 EUR
Adresse du siège
433 CHE DES GENETS 88100 NAYEMONT-LES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERRY SEBASTIEN , GABRIEL , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Plusquellec
Nom, Prénom(s)
DOERFLINGER MARIE-ROSE
Nom d'usage
FERRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Strasbourg
Nom, Prénom(s)
FERRY GABRIEL , PIERRE , YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Saint-Dié-des-Vosges
Nom, Prénom(s)
DIENER BRIGITTE , LUCIENNE
Nom d'usage
FERRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Saint-Dié-des-Vosges
Nom, Prénom(s)
FERRY EMMANUEL , CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
Asnans-Beauvoisin
Nom, Prénom(s)
PANIGEON MARIE , MURIEL , YVETTE
Nom d'usage
FERRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1981
Commune de résidence
Asnans-Beauvoisin
Nom, Prénom(s)
FERRY LAURA , MATHILDE
Nom d'usage
MAI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1993
Commune de résidence
Nayemont-les-Fosses
Nom, Prénom(s)
WENGRZIK MANDY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
Jeanménil
Nom, Prénom(s)
WENGRZIK NADINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1985
Commune de résidence
Saint-Michel-sur-Meurthe
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/02/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2014
Siret
80893752800012
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
43 AV DU GENERAL DE GAULLE
88110 , RAON L'ETAPE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/09/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/02/2019
Siret
80893752800020
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
52 QUAI SADI CARNOT
88100 , SAINT-DIE-DES-VOSGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/09/2022
Siret
80893752800038
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
433 CHE DES GENETS
88100 , NAYEMONT-LES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1753
Date d'ajout
20/02/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/10/2023
Description
Dissolution à compter du 02/09/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 02/09/2023, siège de la liquidation : 433 Chemin des Genêts 88100 Nayemont-les-Fosses, parution de la publicité légale : Le Paysan Vosgien paru le 27/10/2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).