Entreprise : G.S.I.E IMMO. - SIREN 808 926 034
Identité
(Entreprise radiée le 06/02/2024)
Dénomination
G.S.I.E IMMO.
SIREN (siège)
808 926 034
Date d'immatriculation au RNE
15/01/2015
Fermeture de l'établissement - 80892603400014
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2023
Date de fin de la personne morale
14/01/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
10 B RUE NOTRE DAME 22430 ERQUY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PASDELOUP GUILLAUME , LAURENT , GERARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
La Chapelle-Thouarault
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/01/2015
Siret
80892603400014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion et promotion immobilière, location immobilière, acquisition et vente de tous immeubles et de tous terrains.
Adresse
10 B RUE NOTRE DAME
22430 , ERQUY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2120
Date d'ajout
06/02/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15427
Date d'ajout
06/12/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/10/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/12/2023
Description
Dissolution à compter du 31/10/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/10/2023, siège de la liquidation : 31 Rue Epine Rosette 35590 La Chapelle-Thouarault, parution de la publicité légale : actu.fr paru le 04/11/2023
Numéro d'observation
7972
Date d'ajout
26/10/2016
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 07/10/2016 Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 07/10/16 : Modifié adresse : PASDELOUP Guillaume
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).