Entreprise : SILEA INTERNATIONAL - SIREN 808 803 852
Identité
Dénomination
SILEA INTERNATIONAL
SIREN (siège)
808 803 852
Date d'immatriculation au RNE
08/01/2015
Date de fin de la personne morale
07/01/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
AV SPINOZA 77184 EMERAINVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE MALNOUE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BILLION LAURENT , BERNARD , ANDRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Boulogne Billancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/01/2015
Siret
80880385200017
Code APE
3299Z - Autres activités manufacturières n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La création artistique de pièces de décoration en série limitée ou suivie et leur distribution
Adresse
AV Zac de Malnoue - avenue Spinoza
77184 , Émerainville - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE MALNOUE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
15/04/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 15/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/11/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 16/11/2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2015J369, désigne liquidateur SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX .
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/09/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 07-09-2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015J369 date de cessation des paiements le 02-09-2015, et a désigné juge commissaire : Monsieur Patrick Jean Simon LENORMANT, administrateur(s) : Selarl Ph.CONTANT - B.CARDON en la personne de Benjamin Cardon 8 Rue des Cordeliers 77100 Meaux avec pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion, mandataire(s) judiciaire(s) : SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX et a ouvert une période d'observation expirant le 07-03-2016, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).