Entreprise : SC FINANCIERE BERTRAND - SIREN 808 576 565
Identité
Dénomination
SC FINANCIERE BERTRAND
SIREN (siège)
808 576 565
Date d'immatriculation au RNE
23/12/2014
Date de fin de la personne morale
22/12/2113
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
14 IMP ALFRED DE VIGNY 56530 QUEVEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTRAND BENOIT , FERNAND , JOSEPH , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Quéven
Nom, Prénom(s)
PHILIPPE LAETITIA
Nom d'usage
BERTRAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Quéven
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/01/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/12/2014
Siret
80857656500010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation dans des sociétés et gestion de ces participations. La propriété et la gestion administrative de portefeuilles de valeurs mobilières, de titres de sociétés et de tous placements de trésorerie.
Adresse
14 IMP 14 impasse Alfred de Vigny
56530 , Quéven - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1041
Date d'ajout
25/01/2020
Description
Radiation du RCS le 25/01/2020 avec effet au 25/01/2020 Conformément à l'article R. 123-136 code commerce, radiation d'office en l'absence de régularisation à l'expiration du délai de 3 mois de l'inscription de la mention d'office de cessation d'activité.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12435
Date d'ajout
21/10/2019
Description
Mention d'office de cessation d'activité conformément à l'article R. 123-125 alinéa 1 du code de commerce à compter du 21/10/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).