Entreprise : CEVENNES VENAISON - SIREN 808 570 451
Identité
Dénomination
CEVENNES VENAISON
SIREN (siège)
808 570 451
Date d'immatriculation au RNE
29/12/2014
Date de fin de la personne morale
28/12/2113
Date de clôture
31/05
Date de la première clôture
31/05/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
54000 EUR
Adresse du siège
876 AV DES FRERES LUMIERE 30100 ALES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PFISTER ROGER , VINCENT , WILLY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1977
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Ceyrargues
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/07/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/2015
Siret
80857045100027
Nom commercial
CEVENNES VENAISON
Enseigne
CEVENNES VENAISON
Code APE
1011Z - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, transformation et vente de gibier, boucherie, charcuterie gros demi gros et détail.
Code APRM
1011ZZ - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Adresse
876 AV DES FRERES LUMIERE
30100 , ALES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2015
Siret
80857045100019
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Code APRM
1011ZZ - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
SANS ACTIVITE
Code APRM
1011ZZ - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Code APRM
1011ZZ - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Adresse
QUARTIER DES AMANDIERS
30360 , EUZET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/028780
Date d'ajout
04/11/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 04/11/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/010455
Date d'ajout
10/07/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 10/07/2018 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL CAMBON 22 rue Taisson 30100 Alès
Numéro d'observation
F18/006922
Date d'ajout
16/05/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 16/05/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL CAMBON 22 rue Taisson 30100 Alès. . Date de cessation des paiements : 16/11/2016
Numéro d'observation
F16/014474
Date d'ajout
28/09/2016
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 45000 EUROS Nouveau capital : 54000 EUROS à compter du 20/05/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
,LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).