Entreprise : HERMES 55 - SIREN 808 538 490
Identité
(Entreprise radiée le 18/01/2018)
Dénomination
HERMES 55
SIREN (siège)
808 538 490
Date d'immatriculation au RNE
24/12/2014
Date de fin de la personne morale
23/12/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
2759250 EUR
Adresse du siège
69 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS 8 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
69-71
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
D'Engremont GUILLAUME
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Paris
Dénomination
KMPG
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/12/2014
Siret
80853849000018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participation, directe ou indirecte, par acquisition ou souscription au capital de toutes sociétés et autres entités.
Adresse
69 RUE 69-71 rue de Miromesnil
75008 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
69-71
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014B262888
Date d'ajout
18/01/2018
Description
Radiation. Fusion Absorption par FONCIERE IMPASSE DE LA TOUR SAS sise 69-71 rue de Miromesnil 75008 Paris 808 534 275 RCS Paris le 22-12-2017
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).