Entreprise : SKIF - SIREN 808 536 015
Identité
(Entreprise radiée le 03/03/2020)
Dénomination
SKIF
SIREN (siège)
808 536 015
Date d'immatriculation au RNE
23/12/2014
Dissolution
- Date de dissolution : 30/09/2019
Fermeture de l'établissement - 80853601500015
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2019
Date de fin de la personne morale
22/12/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1200 EUR
Adresse du siège
145 BD EDOUARD VAILLANT 93300 AUBERVILLIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAINT BLANQUET THOMAS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1977
Commune de résidence
Aubervilliers
Nom, Prénom(s)
DE BASCHER ALEXIS , SEBASTIEN , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
IWAI OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Les Pavillons-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
DE BASCHER ALEXIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2014
Siret
80853601500015
Code APE
4399D - Autres travaux spécialisés de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tous travaux en hauteur sur cordes pour la prévention et la sécurité en Hauter des biens et des hommes, pour les travaux Defficiles, pour le montage et la pose de matériels divers, pour le nettoyage de toutes surfaces et pour les travaux d'élagage.
Code APRM
4399DC - Autres travaux spéciaux de construction
Adresse
145 BD 145 Boulevard Édouard Vaillant
93300 , Aubervilliers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11799
Date d'ajout
03/03/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/02/2020
Description
Dissolution à compter du 30/09/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2019, liquidateur : SAINT BLANQUET Thomas, siège de la liquidation : 145 Boulevard Édouard Vaillant 93300 Aubervilliers, parution de la publicité légale : Affiches Parisiennes en date du 31/01/2020
Numéro d'observation
40619
Date d'ajout
30/12/2014
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal pour une durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Numéro d'observation
40618
Date d'ajout
30/12/2014
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).