Entreprise : A.M.P. GRENAILLES S.A. - SIREN 808 412 928
Identité
(Entreprise radiée le 03/10/2019)
Dénomination
A.M.P. GRENAILLES S.A.
Sigle
A.M.P.G.
SIREN (siège)
808 412 928
Date d'immatriculation au RNE
15/12/2014
Date de fin de la personne morale
14/12/2089
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
381250 EUR
Adresse du siège
528 AV DE SAVOIE 38570 LE CHEYLAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ESCOLIER PIERRE , JEAN-FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
La Tronche
Nom, Prénom(s)
ARNAUD PATRICK , RENE , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Saint-Vincent-de-Mercuze
Dénomination
AUDITEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
ERNST & YOUNG et Autres
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
Winoa
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Le Cheylas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/08/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/12/2014
Siret
80841292800018
Nom commercial
A.M.P. GRENAILLES S.A.
Enseigne
A.M.P.G.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Loueur de fonds en commercialisation de grenailles d'acier.
Adresse
528 AV 528 Avenue de Savoie
38570 , Le Cheylas - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/002394
Date d'ajout
10/02/2015
Description
Mise en location gérance d'un établissement sis 528 Avenue de Savoie 38570 LE CHEYLAS à compter du 01/01/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/019258
Date d'ajout
15/12/2014
Description
Immatriculation principale avec dépôts des actes de transfert d'une personne morale : Ancien Siège social et Etablissement principal : 50 rue de Beggen 1050 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG) SA de droit luxembourgeois - Registre du Commerce du Luxembourg n° B 35.568 Nouveau Siège social et Etablissement principal : 528 Avenue de Savoie 38570 LE CHEYLAS à compter du 15/12/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).