Entreprise : JD MAINTENANCE - SIREN 808 397 913
Identité
Dénomination
JD MAINTENANCE
SIREN (siège)
808 397 913
Date d'immatriculation au RNE
17/12/2014
Début d’activité
02/01/2015
Date de fin de la personne morale
16/12/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Tous travaux de maintenance industrielle et d'électricité générale et toutes activités annexes ou connexes s'y rapportant
Code APE
3312Z - Réparation de machines et équipements mécaniques
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Capital social
2500 EUR
Adresse du siège
8 RUE DE LA PIERRE LEVEE 41190 LANDES-LE-GAULOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DURAND JEROME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
Landes-le-Gaulois
Nom, Prénom(s)
DURAND JEROME , MICKAEL
Nom d'usage
DURAND
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
LANDES LE GAULOIS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2015
Siret
80839791300019
Code APE
3312Z - Réparation de machines et équipements mécaniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Tous travaux de maintenance industrielle et d'électricité générale et toutes activités annexes ou connexes s'y rapportant
Autres Activités
TOUS TRAVAUX DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET D'ELECTRICITE GENERALE AINSI QUE TOUTES ACTIVITES ANNEXES OU CONNEXES S'Y RA
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
8 RUE DE LA PIERRE LEVEE
41190 , LANDES-LE-GAULOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3446
Date d'ajout
12/04/2024
Description
En date du 05/04/2024, le Tribunal de Commerce de BLOIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d'activité et a désigné : Juge-Commissaire : Sylvie SAUVAGET Mandataire Judiciaire : SELARL VILLA-FLOREK - mission conduite par Maître Julien VILLA - 24 avenue du Maréchal Maunoury - 41000 BLOIS Et a fixé au 02/01/2024 la date de cessation des paiements
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9930
Date d'ajout
24/11/2022
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 20/10/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).