Entreprise : CIRRIOS - SIREN 808 381 727
Identité
Dénomination
CIRRIOS
SIREN (siège)
808 381 727
Date d'immatriculation au RNE
16/12/2014
Date de fin de la personne morale
15/12/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
4 RUE ANDRE MARIE AMPERE 22300 LANNION FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LESENEY THOMAS , YVES
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Pleumeur-Bodou
Nom, Prénom(s)
PINAL JEAN-PIERRE
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Trébeurden
Nom, Prénom(s)
RUELLAND VINCENT , YVES , MARIE
Qualité
Président de SAS, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
La Celle-les-Bordes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/10/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/12/2014
Siret
80838172700011
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
édition de logiciels : conception, élaboration, développement, maintenance vente, fourniture à des tiers de services associés : formation, support, assistance à la maîtrise d'ouvrage, assistance technique, conseils, expertise, développement scientifique, intégration, recherche et développement relatif à l'objet social.
Adresse
4 RUE 4 rue Ampère
22300 , Lannion - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9248
Date d'ajout
23/10/2019
Description
Radiation du RCS le 23/10/2019 avec effet au 21/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9197
Date d'ajout
22/10/2019
Description
EN DATE DU 21/10/2019, LE TRIBUNAL DE ST BRIEUC A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE CIRRIOS (SAS)
Numéro d'observation
4271
Date d'ajout
15/06/2018
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 18/04/2018, la SAS DAVID-GOIC et ASSOCIES prise en la personne de Me Daniel DAVID A ETE DESIGNEE MANDATAIRE JUDICIAIRE EN REMPLACEMENT DE Maître Daniel DAVID
Numéro d'observation
108
Date d'ajout
06/01/2017
Description
EN DATE DU 04/01/2017, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST BRIEUC A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE CONTRE CIRRIOS (SAS), ET A DESIGNE : - MANDATAIRE LIQUIDATEUR : Maître Daniel DAVID - 45, Rue Lafayette - Immeuble Le Sequoia - BP 4240 - 22042 ST BRIEUC CEDEX 2 ET A FIXE AU 15/12/2016 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).