Entreprise : E X A N G - SIREN 808 277 685
Identité
(Entreprise radiée le 01/08/2022)
Dénomination
E X A N G
SIREN (siège)
808 277 685
Date d'immatriculation au RNE
09/12/2014
Fermeture de l'établissement - 80827768500018
- Date d'effet de la fermeture : 27/05/2022
Date de fin de la personne morale
08/12/2113
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
609400 EUR
Adresse du siège
24 RUE MAL GALLIENI 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROBERT STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Poissy
Nom, Prénom(s)
GILLETTE JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Saint-Nom-la-Bretèche
Nom, Prénom(s)
STEMMELIN MARC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Saint-Germain-en-Laye
Dénomination
EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2014
Siret
80827768500018
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition la détention de la totalité ou de démembrements de tous droits sociaux de tout titre ou valeur mobilière cotée de toute participation dans tout groupement ou toute entreprise française
Adresse
24 RUE 24 Rue du Maréchal Galliéni
78100 , Saint-Germain-en-Laye - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
36600
Date d'ajout
01/08/2022
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à EXA, Versailles : 344838867 dans le cadre d'une fusion avec effet au 27/05/2022.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
41763
Date d'ajout
09/12/2014
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal pour une durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).