Entreprise : SCI SOREJE - SIREN 808 257 893
Identité
Dénomination
SCI SOREJE
SIREN (siège)
808 257 893
Date d'immatriculation au RNE
10/12/2014
Début d’activité
08/09/2018
Date de fin de la personne morale
09/12/2113
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, gestion, exploitation par bail ou autrement de tous biens et droits immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
56 AV DES PINS 31470 FONSORBES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 Cami de la Costa Davan
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CALVET SOPHIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Fonsorbes
Nom, Prénom(s)
MAYSOUNAVE OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1977
Commune de résidence
Fonsorbes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/09/2018
Siret
80825789300020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion, exploitation par bail ou autrement de tous biens et droits immobiliers.
Autres Activités
Acquisition, gestion, exploitation par bail ou autrement de tous biens et droits immobiliers.
Adresse
56 AV DES PINS
31470 , FONSORBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/09/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/11/2014
Siret
80825789300012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
CAMI DE LA COSTA DAVAN
65500 , SAINT-LEZER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1354
Date d'ajout
05/03/2019
Description
Radiation du RCS le 05/03/2019 avec effet au 08/09/2018 Radiation d'office sur réquisition de Mr le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse par suite du transfert du siege social hors ressort sans maintien d'activité à compter du 08/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/009148
Date d'ajout
04/03/2019
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 6 Cami De la Costa Davan 65500 SAINT-LEZER (Greffe du Tribunal de Commerce de Tarbes) Nouveau siège social : 56 Avenue des Pins 31470 FONSORBES à compter du 08/09/2018. Immatriculation initiale au Greffe de Tarbes en date du 10.12.2014. Commencement d'exploitation au 24.11.2014.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).