Entreprise : BOS TAURUS - SIREN 808 198 287
Identité
(Entreprise radiée le 28/04/2021)
Dénomination
BOS TAURUS
SIREN (siège)
808 198 287
Date d'immatriculation au RNE
15/12/2014
Date de fin de la personne morale
14/12/2113
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
4 RUE CAMILLE FRANCK CADET 97427 L'ETANG SALE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZIE LES SABLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MUSSARD JOSE , CLAUDE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Saint-Joseph
Nom, Prénom(s)
TIMOL SAID
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/10/2014
Siret
80819828700019
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Importation, exportation et distribution de biens consommables et non consommables, sourcing et trading, conseil en stratégie de développement marketing des entreprises
Adresse
4 RUE 4 rue Franck Camille Cadet Zie les Sables
97427 , Etang salé - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZIE LES SABLES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
28/04/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
28/04/2021
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 27/04/2021
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/10/2019
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 08/10/2019 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 08/04/2019, désignant en qualité de liquidateur SELARL HIROU prise en la personne de Me Laurent HIROU CS \61053 8 rue Labourdonnais 97404 Saint-Denis Cedex.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).