Entreprise : FALOC - SIREN 808 130 199
Identité
(Entreprise radiée le 22/06/2023)
Dénomination
FALOC
SIREN (siège)
808 130 199
Date d'immatriculation au RNE
02/12/2014
Fermeture de l'établissement - 80813019900025
- Date d'effet de la fermeture : 06/06/2023
Fermeture de l'établissement - 80813019900017
- Date d'effet de la fermeture : 08/11/2022
Date de fin de la personne morale
01/12/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
31 AV ROBERT SCHUMAN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
D'ESPINE SOPHIE , CHRISTINE , CORNELIE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
CROMBACK DIMITRI , HENRI , HUBERT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1988
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Peter JEAN-CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE FNEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Dénomination
FACRO
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/11/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/11/2014
Siret
80813019900017
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
88 AV DES TERNES
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/11/2022
Siret
80813019900025
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la prise à bail d'actifs tangibles mobiliers ou immobiliers, de matériels d'exploitation industriel ou commercial, en vue de leur location ou cession; l'acquisition, la souscription, la détention, la gestion ou la cession sous quelque forme que ce soit, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières, dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères, et plus généralement la gestion de participations.
Adresse
31 AV 31 Avenue Robert Schuman
92100 , Boulogne-Billancourt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/05/2023
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 02/05/2023. Dénomination de l'associé unique : SJPD, Nanterre : 521934141. Journal d'annonces légales : lesechos.fr paru le 04/05/2023.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2014B244022
Date d'ajout
17/11/2022
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2022B12861
Numéro d'observation
115137
Date d'ajout
16/11/2022
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).