Entreprise : TKM TRANSPORTS - SIREN 808 098 024
Identité
Dénomination
TKM TRANSPORTS
SIREN (siège)
808 098 024
Date d'immatriculation au RNE
01/12/2014
Début d’activité
19/11/2014
Date de fin de la personne morale
30/11/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Le transport routier national sous toutes ses formes et plus particulièrement le transport express de plis et colis, transport paquets, transport par messager
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Capital social
5400 EUR
Adresse du siège
127 RUE ALPHONSE DAUDET 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ STIMUL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEINGAN THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Saint-Laurent-du-Var
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/11/2014
Siret
80809802400017
Enseigne
TKM TRANSPORTS
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Le transport routier national sous toutes ses formes et plus particulièrement le transport express de plis et colis, transport paquets, transport par messager
Adresse
127 RUE ALPHONSE DAUDET
06700 , SAINT-LAURENT-DU-VAR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ STIMUL
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9831
Date d'ajout
09/11/2017
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire En date du 07/11/2017, le Tribunal de commerce D'ANTIBES a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre TKM TRANSPORTS (SARL), et a désigné : en qualité de Juge commissaire Monsieur Robert MARTIN, en qualité de liquidateur judiciaire : SCP B.T.S.G.² prise en la personne de Maître Denis GASNIER 2, avenue Aristide Briand 06600 Antibes et a fixé au 01/08/2017 la date de cessation des paiements. Date d'effet : 07/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
979
Date d'ajout
24/01/2017
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 31/10/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).