Entreprise : 14 FASHION SELECTION VENDOME - SIREN 808 036 446
Identité
(Entreprise radiée le 08/06/2021)
Dénomination
14 FASHION SELECTION VENDOME
SIREN (siège)
808 036 446
Date d'immatriculation au RNE
28/11/2014
Date de fin de la personne morale
27/11/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
14 RUE DE CASTIGLIONE 75001 PARIS 1 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
N'Goma Pambou ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/11/2014
Siret
80803644600017
Nom commercial
FASHION VENDOME
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité d'agent commercial: vente et de commercialisation au nom et pour le compte d'un Mandant, de vêtements de prêt-a-porter, masculins ou féminins, d'accessoires de mode et de chaussures.
Adresse
14 RUE 14 rue de Castiglione
75001 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014B2420711
Date d'ajout
08/06/2021
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2014B242078
Date d'ajout
11/05/2021
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 11/05/2021
Numéro d'observation
2014B242076
Date d'ajout
27/11/2020
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 27/11/2020, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202002020, date de cessation des paiements le 27/05/2019, et a désigné M. Pascal Gagna : Juge Commissaire, liquidateur SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).