Entreprise : BMG - SIREN 808 016 166
Identité
Dénomination
BMG
SIREN (siège)
808 016 166
Date d'immatriculation au RNE
28/11/2014
Début d’activité
18/11/2014
Date de fin de la personne morale
27/11/2113
Date de clôture
30/11
Date de la première clôture
30/11/2014
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Prendre toutes participations dans toutes sociétés quels que soient leurs activités ou leur objet, acquérir ou recevoir en apport ou plus généralement détenir toutes participations sous forme d'actions de parts et d'une manière générale de toutes valeurs mobilières et droits sociaux dans toutes sociétés, quelles que soient leurs activités assurer la gestion de ces participations, les négocier et plus généralement participer à ce titre à la vie des entreprises dont elle détient une partie du capital
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
15 ANCIEN BOURG 53440 BELGEARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOUPIL BENOIT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Belgeard
Nom, Prénom(s)
GOUPIL MATTHIEU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1989
Commune de résidence
Mayenne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/11/2014
Siret
80801616600015
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
15 ANCIEN BOURG
53440 , BELGEARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4881
Date d'ajout
28/08/2019
Description
Modification de l'objet social et de l'activité de l'établissement principal situé 15 Ancien Bourg 53440 Belgeard à compter du 29/07/2019 Ancienne : Holding - gestion de participation Nouvelle : Prendre toutes participations dans toutes sociétés quels que soient leurs activités ou leur objet, acquérir ou recevoir en apport ou plus généralement détenir toutes participations sous forme d'actions de parts et d'une manière générale de toutes valeurs mobilières et droits sociaux dans toutes sociétés, quelles que soient leurs activités assurer la gestion de ces participations, les négocier et plus généralement participer à ce titre à la vie des entreprises dont elle détient une partie du capital Transformation de la société à compter du 29/07/2019 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société civile (SC) Modification relative aux associés à compter du 29/07/2019 : Changement de qualité : GOUPIL Benoît, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : GOUPIL Matthieu, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Journal:Agri 53 du 23.08.2019
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).