Entreprise : GERS ATLAS BOIS - SIREN 807 881 404
Identité
(Entreprise radiée le 08/05/2023)
Dénomination
GERS ATLAS BOIS
SIREN (siège)
807 881 404
Date d'immatriculation au RNE
24/11/2014
Date de fin de la personne morale
23/11/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
4000 EUR
Adresse du siège
LD BIDET 32150 MARGUESTAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENNIS HASSAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Eauze
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/11/2014
Siret
80788140400014
Code APE
0220Z - Exploitation forestière
Activité principale
Exploitation forestière
Adresse
31 AV DE L ARMAGNAC
32800 , EAUZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/05/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2018
Siret
80788140400022
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Activité principale
Services de soutien à l'exploitation forestière
Adresse
LD BIDET
32150 , MARGUESTAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2884
Date d'ajout
08/05/2023
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs En date du 05/05/2023, le Tribunal de Commerce d’Auch a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 de GERS ATLAS BOIS (SARL) (Procédure ouverte le 05/11/2021 )Date d'effet : 05/05/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2893
Date d'ajout
08/05/2023
Description
None
Numéro d'observation
6744
Date d'ajout
08/11/2021
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire Par jugement en date du 05/11/2021, le Tribunal de Commerce d’Auch A ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée contre GERS ATLAS BOIS (SARL) A désigné : Juge-commissaire : Bernadette DALAVAT Liquidateur : Me Marc LERAY - 55, rue de Lorraine - 32000 AUCH Et a fixé au 04/11/2021 la date de cessation des paiements. Date d'effet : 05/11/2021
Numéro d'observation
4582
Date d'ajout
18/11/2019
Description
Reconstitution des capitaux propres à compter du 30/06/2019.
Numéro d'observation
2038
Date d'ajout
29/05/2018
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/04/2018 : Ancienne adresse : 31 avenue de l'Armagnac - 32800 Eauze (supprimé) Nouvelle adresse : Lieu dit Bidet - 32150 Marguestau
Numéro d'observation
2037
Date d'ajout
29/05/2018
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 20/10/2017.
Numéro d'observation
4921
Date d'ajout
13/12/2016
Description
Mise en activité de la société suite à l'achat de deux fonds à compter du 01/01/2017 Adresse de l'établissement : 31 avenue de l'Armagnac - 32800 Eauze Acquisition de deux fonds à compter du 01/01/2017 : -- Le premier fonds exploité à l'établissement principal situé 31 avenue de l'Armagnac - 32800 Eauze est acquis par achat au prix de 35 000 Euros. Activité : Travaux forestiers, abattage, façonnage, élagage, travaux de la vigne. Précédent propriétaire : BENNIS El Mouloudi, Rcs Auch 334 389 582 Oppositions : SCP SAINT SEVER & DELZANGLES, 8 rue Félix Soules - 32800 EAUZE -- Le second fonds exploité à l'établissement principal situé 31 avenue de l'Armagnac - 32800 Eauze est acquis par achat au prix de 35 000 Euros. Activité : Travaux forestiers, abattage, façonnage, élagage, travaux de la vigne. Précédent propriétaire : BENNIS Hassan, Rcs Auch 379 837180 Oppositions : SCP SAINT SEVER & DELZANGLES, 8 rue Félix Soules - 32800 EAUZE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).